北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 北京紫禁城三联影视发行有限公司 | 法定代表人 | 刘洪鹏 关联2家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 其他有限责任公司 | 所属行业 | 文化、体育和娱乐业-广播、电视、电影和录音制作业-电影和广播电视节目发行 |
注册资本 | 270.0万人民币 | ||
登记机关 | 北京市东城区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 1998-11-04 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91110101633712921F |
注册号 | 110101005142394 | 组织机构代码 | 633712921 |
住址 | 北京市东城区北池子大街67号 | ||
经营范围 | 电影电视发行;激光视盘、唱盘;摄制电影(单片);录像带磁带的技术开发;影视人才培训;影视作品策划、咨询;购销影视设备音像制品;广告设计制作。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2020年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
8 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
序号 | 股东名 | 持股比例 | 认缴出资额 |
---|---|---|---|
1 | *** | *** | |
2 | *** | *** | |
3 | *** | *** | |
4 | *** | *** | |
5 | *** | *** | |
6 |
甘
甘涛
|
*** | *** |
7 |
卓
卓顺国
|
*** | *** |
8 |
彭
彭雅利
|
*** | *** |
9 |
王
王书丽
|
*** | *** |
10 |
陈
陈长青
|
*** | *** |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事 | |
2 | 监事 | |
3 | 董事 | |
4 | 董事 | |
5 | 董事长 | |
6 | 董事 | |
7 | 经理 | |
8 | 监事 | |
9 | 董事 | |
10 | 董事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 付大毛 共有2家公司 | 5.0% | 26.5万人民币 | 2000-09-26 |
登录即可免费查看!
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 |
魏健
他有 19家公司 |
2005-08-12 | 在营 |
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2020-11-22 | 董事(理事)、经理、监事 |
刘洪鹏,董事长
高军,董事 姚莹,董事 翟桂馨,监事 刘小林,监事 沈虎荣,董事 [退出] 户斌,董事 [退出] 钱重远,董事 [退出] 黄群飞,董事 [退出] 王朝霞,总经理 [退出] 许兵,监事会主席 [退出] 瞿治,监事 [退出] |
刘洪鹏,董事长
高军,董事 姚莹,董事 翟桂馨,监事 刘小林,监事 邢惠斌,董事 [新增] 毕永钢,董事 [新增] 王烁,董事 [新增] 刘敏,董事 [新增] 王朝霞,经理 [新增] 李宁,监事会主席 [新增] 张武平,监事 [新增] |
2 | 2020-08-18 | 投资人(股权)变更 |
中国电影股份有限公司,法人股东
北京新影联影业有限责任公司,企业法人 北京市电影股份有限公司,企业法人 甘涛,自然人股东 卓顺国,自然人股东 彭雅利,自然人股东 陈长青,自然人股东 王书丽,自然人股东 刘洪鹏,自然人股东 高军,自然人股东 翟桂馨,自然人股东 刘祥惠,自然人股东 北京寰夏创意广告有限公司,法人股东 [退出] 北京市紫禁城影业有限责任公司,企业法人 [退出] |
中国电影股份有限公司,法人股东
北京新影联影业有限责任公司,企业法人 北京市电影股份有限公司,企业法人 卓顺国,自然人股东 甘涛,自然人股东 彭雅利,自然人股东 陈长青,自然人股东 王书丽,自然人股东 刘洪鹏,自然人股东 高军,自然人股东 翟桂馨,自然人股东 刘祥惠,自然人股东 四海博业集团有限公司,企业法人 [新增] 北京紫禁城影业有限责任公司,企业法人 [新增] |
3 | 2020-05-21 | 股东改变姓名或名称 |
卓顺国,中国电影股份有限公司,王书丽,彭雅利,刘祥惠,刘洪鹏,高军,甘涛,翟桂馨,陈长青,北京寰夏创意广告有限公司,北京
新影联
影业有限责任公司,北京
市紫禁城
影业有限责任公司,北京市电影股份有限公司
|
卓顺国,中国电影股份有限公司,王书丽,彭雅利,刘祥惠,刘洪鹏,高军,甘涛,翟桂馨,陈长青,北京寰夏创意广告有限公司,北京
紫禁城
影业有限责任公司,北京
新影联
影业有限责任公司,北京市电影股份有限公司
|
4 | 2014-07-14 | 负责人变更 |
刘洪鹏*,董事长
黄群飞,董事 姚莹,董事 沈虎荣,董事 高军,董事 王朝霞,总经理 许兵,监事会主席 翟桂馨,监事 刘小林,监事 赵超,副董事长 [退出] 练勇,董事 [退出] 张艳芬,监事 [退出] |
刘洪鹏*,董事长
姚莹,董事 沈虎荣,董事 黄群飞,董事 高军,董事 王朝霞,总经理 许兵,监事会主席 翟桂馨,监事 刘小林,监事 户斌,董事 [新增] 钱重远,董事 [新增] 瞿治,监事 [新增] |
5 | 2014-07-14 | 董事(理事)、经理、监事 |
刘洪鹏,董事长
姚莹,董事 沈虎荣,董事 高军,董事 黄群飞,董事 王朝霞,总经理 许兵,监事会主席 翟桂馨,监事 刘小林,监事 赵超,副董事长 [退出] 练勇,董事 [退出] 张艳芬,监事 [退出] |
刘洪鹏,董事长
黄群飞,董事 沈虎荣,董事 高军,董事 姚莹,董事 王朝霞,总经理 许兵,监事会主席 翟桂馨,监事 刘小林,监事 钱重远,董事 [新增] 户斌,董事 [新增] 瞿治,监事 [新增] |
6 | 2014-07-13 | 董事(理事)、经理、监事 |
刘洪鹏,董事长
姚莹,董事 沈虎荣,董事 高军,董事 黄群飞,董事 王朝霞,总经理 许兵,监事会主席 翟桂馨,监事 刘小林,监事 赵超,副董事长 [退出] 练勇,董事 [退出] 张艳芬,监事 [退出] |
刘洪鹏,董事长
黄群飞,董事 沈虎荣,董事 高军,董事 姚莹,董事 王朝霞,总经理 许兵,监事会主席 翟桂馨,监事 刘小林,监事 钱重远,董事 [新增] 户斌,董事 [新增] 瞿治,监事 [新增] |
7 | 2014-02-28 | 投资人(股权)变更 |
无
[退出]
|
北京中联华盟文化传媒投资有限公司,法人股东
[新增]
北京市紫禁城影业有限责任公司,企业法人 [新增] 北京新影联影业有限责任公司,企业法人 [新增] 中国电影集团公司,企业法人 [新增] 北京市电影股份有限公司,企业法人 [新增] 甘涛,自然人股东 [新增] 卓顺国,自然人股东 [新增] 彭雅利,自然人股东 [新增] 陈长青,自然人股东 [新增] 王书丽,自然人股东 [新增] 高军,自然人股东 [新增] 刘洪鹏,自然人股东 [新增] 翟桂馨,自然人股东 [新增] 刘祥惠,自然人股东 [新增] |
8 | 2014-02-28 | 负责人变更 |
刘洪鹏*,董事长
赵超,董事 甘涛,董事 高军,董事 王光华,董事 练勇,董事 沈虎荣,董事 甘涛,总经理 许兵,监事会主席 刘小林,监事 翟桂馨,监事 赵艳俐,监事 |
刘洪鹏*,董事长
赵超,董事 甘涛,董事 高军,董事 王光华,董事 练勇,董事 沈虎荣,董事 甘涛,总经理 许兵,监事会主席 刘小林,监事 翟桂馨,监事 赵艳俐,监事 |
9 | 2012-08-15 | 投资人(股权)变更 |
北京市紫禁城影业有限责任公司,企业法人
中国电影股份有限公司,法人股东 北京新影联影业有限责任公司,企业法人 北京市电影股份有限公司,企业法人 卓顺国,自然人股东 甘涛,自然人股东 彭雅利,自然人股东 陈长青,自然人股东 王书丽,自然人股东 刘洪鹏,自然人股东 高军,自然人股东 翟桂馨,自然人股东 刘祥惠,自然人股东 北京中联华盟文化传媒投资有限公司,法人股东 [退出] |
北京市紫禁城影业有限责任公司,企业法人
中国电影股份有限公司,法人股东 北京新影联影业有限责任公司,企业法人 北京市电影股份有限公司,企业法人 甘涛,自然人股东 卓顺国,自然人股东 彭雅利,自然人股东 陈长青,自然人股东 王书丽,自然人股东 刘洪鹏,自然人股东 高军,自然人股东 翟桂馨,自然人股东 刘祥惠,自然人股东 北京寰夏创意广告有限公司,法人股东 [新增] |
10 | 2012-08-15 | 负责人变更 |
刘洪鹏*,董事长
高军,董事 练勇,董事 沈虎荣,董事 许兵,监事会主席 刘小林,监事 翟桂馨,监事 赵超,董事 [退出] 甘涛,董事 [退出] 王光华,董事 [退出] 甘涛,总经理 [退出] 赵艳俐,监事 [退出] |
刘洪鹏*,董事长
练勇,董事 沈虎荣,董事 高军,董事 许兵,监事会主席 翟桂馨,监事 刘小林,监事 赵超,副董事长 [新增] 黄群飞,董事 [新增] 姚莹,董事 [新增] 王朝霞,总经理 [新增] 张艳芬,监事 [新增] |
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
序号 | 头像 | 公众号名 | 微信 ID | 二维码 | 介绍 |
---|---|---|---|---|---|
1 | zijinchengsanlian | 中国第一家知名影视发行公司.专业从事电影营销策划、发行以及拍摄为一体的影视公司.我公司做好制片与院线放映的工作;为制片、片商拓展市场.发行过上百部影片,而且多次在国际、国内电影节上获奖,在该领域取得... |
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
序号 | 申请日期 | 商标 | 商标名 | 注册号 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2001-09-05 | 青娜CHYNA | 1998338 | 28类-健身器材 | |
2 | 2001-12-21 | A G | 3046693 | 41类-教育娱乐 | |
3 | 2001-12-21 | A G | EBE4860A3E45BF3B | 41类-教育娱乐 | |
4 | 2001-09-05 | 青娜 | 1992750 | 41类-教育娱乐 | |
5 | 2001-09-05 | 青娜;CHYNA | 1926852 | 16类-办公用品 |
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |