北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 深圳市创赛基金投资管理有限公司 | 法定代表人 | 叶杨晶 关联1家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司 | 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业-组织管理服务-投资与资产管理 |
注册资本 | 13500.0万人民币 | ||
登记机关 | 深圳市市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2011-11-03 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | 0人 | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91440300585647247W |
注册号 | 440301105803645 | 组织机构代码 | 585647247 |
住址 | 深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区黄阁路441号天安数码创业园B栋201 | ||
经营范围 | 受托管理股权投资基金;创业投资,代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资,为创业企业提供创业管理服务;财务咨询、投资策划、经济信息咨询。^ |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事,总经理 | |
2 | 监事 | |
3 | 董事 | |
4 | 副董事长 | |
5 | 监事 | |
6 | 董事 | |
7 | 监事 | |
8 | 董事 | |
9 | 董事长 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 刘振中 共有7家公司 | 11.74% | 20.4783万人民币 | 2011-12-14 | |
2 | 王文杰 共有5家公司 | 10.06% | 110.2941万人民币 | 2017-09-13 | |
3 | { res.NAME }} | 6.29% | 44.45万人民币 | 2016-04-15 | |
4 | 潘镜帆 共有7家公司 | 6.0% | 205.34万人民币 | 2013-07-23 | |
5 | 纪伟 共有9家公司 | 4.76% | 5.0万人民币 | 2011-11-22 | |
6 | 孙晓伟 共有1家公司 | 4.75% | 31.5789万人民币 | 2010-05-12 | |
7 | 占闽宁 共有9家公司 | 4.58% | 27.027027万人民币 | 2018-03-12 | |
8 | 陈可晖 共有2家公司 | 2.5% | 5.1282万人民币 | 2008-08-08 | |
9 | 王广峰 共有2家公司 | 2.04% | 12.04万人民币 | 2011-11-14 | |
10 | 贺奇 共有6家公司 | 1.87% | 6.28万人民币 | 2014-10-31 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-06-28 | 章程备案 |
202
2
-06-
0
1
|
202
4
-06-1
9
|
2 | 2024-06-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
厉伟:董事
卞庄:董事 申少军:副董事长 张泽远:董事 李夏:董事 [退出] |
厉伟:董事
卞庄:董事 申少军:副董事长 张泽远:董事 张萍:董事 [新增] |
3 | 2024-06-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
蒋玉才:董事长
[退出]
|
叶杨晶:董事长
[新增]
|
4 | 2024-06-28 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2011-11-03,202
3
-11-03,
10
|
2011-11-03,202
4
-11-03,
|
5 | 2024-06-28 | 负责人变更 |
蒋玉才
[退出]
|
叶杨晶
[新增]
|
6 | 2022-12-07 | 其他变更 |
孙佳林(监事),卞庄(董事),张泽远(董事),申少军(副董事长),李夏(董事),厉伟(董事),张权龙(监事),冯志伟(董事),刘涛(董事),徐立新(监事)
|
黄晓涛(监事),孙佳林(监事),张泽远(董事),卞庄(董事),申少军(副董事长),李夏(董事),厉伟(董事),张权龙(监事)
|
7 | 2022-12-07 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2011-11-03,202
2
-11-03,
10
|
2011-11-03,202
3
-11-03,
|
8 | 2022-12-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
孙佳林:监事
张权龙:监事 徐立新:监事 [退出] |
孙佳林:监事
张权龙:监事 黄晓涛:监事 [新增] |
9 | 2022-12-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
厉伟:董事
李夏:董事 卞庄:董事 申少军:副董事长 张泽远:董事 刘涛:董事 [退出] 冯志伟:董事 [退出] |
厉伟:董事
李夏:董事 卞庄:董事 申少军:副董事长 张泽远:董事 |
10 | 2022-12-07 | 章程备案 |
2022-04-23
|
2022-06-01
|
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |