北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
电话:0755-86380*** 更多
官网: http://www.kf-leasing.com/index.html 更多
邮箱:houyue@kongsunne.com 更多
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介: 江山宝源国际融资租赁有限公司成立于2015年7月,注册地深圳前海自贸区,初始注册资本金8182万美元,主要业务为融资租赁、经营性租赁、租赁资产管理、租赁资产残值处理、租赁信息咨询等。股东为:江山新能源(香港)有限公司(港股代码HK 295)占股55%、深圳市雄韬电源科技股份有限公司(A股代码:002733)占股45%。公司预计2015年底增资至2亿美元。 江山宝源国际融资租赁有限公司将坚持股东合作共赢的经营理念,管理上以市场为导向,采用现代企业管理制度,配备高素质、经验丰富的专业人才,积极配合股东产业布局开展融资租赁业务,择机拓展新业务领域,逐步稳定和扩大市场占有率,以三年上市为经营目标。通过不懈努力和完善,稳步发展,增强股东、员工和客户的满意度,在业内树立良好的口碑和品牌价值。 ...更多
公司名称 | 江山宝源国际融资租赁有限公司 | 法定代表人 | 吴霄 关联1家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 深圳雄韬融资租赁有限公司 | ||
企业类型 | 有限责任公司(外商投资、非独资) | 所属行业 | 租赁和商务服务业-租赁业-机械设备经营租赁-其他机械与设备经营租赁 |
注册资本 | 52406.0万人民币 | ||
登记机关 | 深圳市市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2014-12-08 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91440300320519987B |
注册号 | 440301501149414 | 组织机构代码 | 320519987 |
住址 | 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) | ||
经营范围 | ^融资租赁业务、租赁业务;售后回租;向国内外购买租赁资产、租赁资产的残值处理及维修、租赁交易咨询和担保;兼营与主营业务有关的商业保理业务。 |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 监事 | |
2 | 董事 | |
3 | 监事 | |
4 | 董事,经理 | |
5 | 监事 | |
6 | 监事 | |
7 | 董事 | |
8 | 董事 | |
9 | 董事 | |
10 | 董事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 廖建中 共有3家公司 | 100.0% | 30000.0万人民币 | 2017-08-01 |
登录即可免费查看!
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 |
廖建中
他有 3家公司 |
2017-08-01 | 在营 |
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-07-08 | 负责人变更 |
廖国斌
[退出]
|
吴霄
[新增]
|
2 | 2024-07-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
廖国斌:董事长
[退出]
|
吴霄:董事长
[新增]
|
3 | 2024-07-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
廖国斌:总经理
[退出]
|
廖建中:经理
[新增]
|
4 | 2024-07-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨南:董事
李娜:董事 张武高:董事 汤小林:董事 廖建中:董事 江开发:董事 [退出] |
杨南:董事
李娜:董事 张武高:董事 汤小林:董事 廖建中:董事 咸鹤:董事 [新增] |
5 | 2023-10-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
廖芳:监事
张曼琴:监事 景冰寒:监事 [退出] |
廖芳:监事
张曼琴:监事 李伟:监事 [新增] |
6 | 2023-10-19 | 监事信息 |
廖芳(监事)
张武高(董事) 张曼琴(监事) 田野(董事) [退出] 陈宏(副董事长) [退出] 景冰寒(监事) [退出] 蔡耀忠(董事) [退出] 何天龙(董事) [退出] 侯跃(董事) [退出] |
廖芳(监事)
张曼琴(监事) 张武高(董事) 汤小林(董事) [新增] 李娜(董事) [新增] 廖建中(董事) [新增] 杨南(董事) [新增] 李伟(监事) [新增] 江开发(董事) [新增] |
7 | 2023-10-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张武高:董事
蔡耀忠:董事 [退出] 何天龙:董事 [退出] 陈宏:副董事长 [退出] 田野:董事 [退出] 侯跃:董事 [退出] |
张武高:董事
江开发:董事 [新增] 杨南:董事 [新增] 李娜:董事 [新增] 汤小林:董事 [新增] 廖建中:董事 [新增] |
8 | 2023-02-27 | 监事信息 |
赵福蓉(监事)
[退出]
曲亮(监事) [退出] 李朝阳(监事) [退出] |
廖芳(监事)
[新增]
张曼琴(监事) [新增] 景冰寒(监事) [新增] |
9 | 2023-02-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
曲亮:监事
[退出]
李朝阳:监事 [退出] 赵福蓉:监事 [退出] |
景冰寒:监事
[新增]
廖芳:监事 [新增] 张曼琴:监事 [新增] |
10 | 2020-11-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
蔡耀忠:董事
何天龙:董事 陈宏:副董事长 田野:董事 张武高:董事 赖鑫华:董事 [退出] |
蔡耀忠:董事
何天龙:董事 陈宏:副董事长 田野:董事 张武高:董事 侯跃:董事 [新增] |
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
序号 | 日期 | 轮次 | 金额 | 投资方 |
---|---|---|---|---|
1 | 2015-02-11 | 并购 | - | 康龙实业集团有限公司 |
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
序号 | 审核日期 | 网站名称 | 域名 | 网站备案/许可证号 |
---|---|---|---|---|
1 | 2016-03-25 | 江山宝源国际融资租赁有限公司 | www.kf-leasing.com | 粤ICP备16023269号-1 |
2 | 2016-03-25 | 江山宝源国际融资租赁有限公司 | www.kf-leasing.com | 粤ICP备16023269号 |
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |