北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 惠州市潮记家禽农民专业合作社 | 法定代表人 | 李鹏 关联1家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 农民专业合作社 | 所属行业 | 农、林、牧、渔业-畜牧业 |
注册资本 | 50.0万人民币 | ||
登记机关 | 惠州市惠城区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2012-08-24 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 9344130205683715X4 |
注册号 | 441302NA000066X | 组织机构代码 | 05683715X |
住址 | 惠州市马安镇新群村三桥石老砖厂一号 | ||
经营范围 | 许可经营项目:养殖、销售、收购:水禽;一般经营项目:销售:饲料;开展成员所需的技术培训、咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓 |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
序号 | 股东名 | 持股比例 | 认缴出资额 |
---|---|---|---|
1 |
郑
郑锦灿
|
*** | *** |
2 |
周
周光文
|
*** | *** |
3 |
潘
潘新国
|
*** | *** |
4 |
张
张秀容
|
*** | *** |
5 |
陈
陈国青
|
*** | *** |
6 |
谢
谢细花
|
*** | *** |
7 |
方
方少芳
|
*** | *** |
8 |
梁
梁仕霞
|
*** | *** |
9 |
邓
邓思樵
|
*** | *** |
10 |
唐
唐阳
|
*** | *** |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无对外投资!
截止到当前日期,暂无对外投资!
登录即可免费查看!
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 |
郑锦灿
他有 1家公司 |
2018-04-16 | 注销 |
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-11-06 | 农专成员名册备案 |
郑锦灿
张秀容 周光文 潘新国 陈国青 方少芳 唐阳 邓思樵 梁仕霞 谢细花 邓祯 [退出] |
郑锦灿
张秀容 周光文 潘新国 陈国青 方少芳 唐阳 邓思樵 梁仕霞 谢细花 李鹏 [新增] |
2 | 2023-11-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
郑锦灿(监事)
周光文(理事) 邓祯(理事长) [退出] |
郑锦灿(监事)
周光文(理事) 李鹏(理事长) [新增] |
3 | 2023-11-06 | 章程备案 |
章程[新增]
|
|
4 | 2023-11-06 | 负责人变更 |
邓祯
[退出]
|
李鹏
[新增]
|
5 | 2022-03-08 | 农专成员名册备案 |
郑锦灿
张秀容 周光文 邓思樵 谢细花 方少芳 潘新国 唐阳 梁仕霞 陈国青 李惠霞 [退出] |
郑锦灿
唐阳 周光文 方少芳 梁仕霞 潘新国 陈国青 谢细花 邓思樵 张秀容 邓祯 [新增] |
6 | 2022-03-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
周光文(理事)
李惠霞(监事) [退出] 郑锦灿(理事长,其他人员) [退出] |
周光文(理事)
郑锦灿(监事) [新增] 邓祯(理事长) [新增] |
7 | 2022-03-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
周光文(理事)
李惠霞(监事) [退出] 郑锦灿(理事长,其他人员) [退出] |
周光文(理事)
郑锦灿(监事) [新增] 邓祯(理事长,其他人员) [新增] |
8 | 2022-03-08 | 负责人变更 |
郑锦灿
[退出]
|
邓祯
[新增]
|
9 | 2021-03-23 | 农专成员名册备案 |
李惠霞
周光文 林玉科 [退出] 林娇容 [退出] 李金雷 [退出] 丁福庆 [退出] 袁绥云 [退出] 赖伟伦 [退出] 林锦暖 [退出] 张小霞 [退出] 邓祯 [退出] 陈丽芬 [退出] 郑广福 [退出] 黄楚君 [退出] 林达兴 [退出] 傅瑞春 [退出] 傅瑞叶 [退出] 丘远花 [退出] 楼傅莲 [退出] 刘晓雯 [退出] 黎锦贵 [退出] 黄中清 [退出] 余辉碟 [退出] 胡政彪 [退出] 胡淑娴 [退出] 蒋秋云 [退出] 余寿亮 [退出] 陈丽苹 [退出] 楼岳仙 [退出] 刘百英 [退出] 陈海东 [退出] 丁黎明 [退出] 惠州市潮记食品有限公司 [退出] |
周光文
李惠霞 郑锦灿 [新增] 张秀容 [新增] 邓思樵 [新增] 谢细花 [新增] 方少芳 [新增] 潘新国 [新增] 唐阳 [新增] 梁仕霞 [新增] 陈国青 [新增] |
10 | 2021-03-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
郑锦灿(理事长,其他人员)
丁黎明(理事) [退出] 李金雷(监事) [退出] |
郑锦灿(理事长,其他人员)
周光文(理事) [新增] 李惠霞(监事) [新增] |
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |