北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:武汉工控资本运营有限公司是武汉工业控股集团有限公司的全资子公司。其主要职责是承接集团的优质资产和股权,履行资产管理职能,开展资本运作,实行集约化管理,规模化运作,专业化经营,降低运营成本,提高经济效益。充分利用优质存量资产,发展酒店、商业、养老等现代服务业,逐步形成集团稳定的利润来源。同时也是集团的资产管理平台、投融资平台和资本运作平台。 ...更多
公司名称 | 武汉工控资本运营有限公司 | 法定代表人 | 陈柏 关联7家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 武汉市工逸经贸发展有限公司 | ||
企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业-组织管理服务-投资与资产管理 |
注册资本 | 180000.0万人民币 | ||
登记机关 | 武汉市江岸区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2003-04-11 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 914201007483166971 |
注册号 | 420100000240552 | 组织机构代码 | 748316697 |
住址 | 武汉市江岸区台北路91号 | ||
经营范围 | 资产管理;房产租赁、物业管理。(国家法律法规规定需经审批的项目,凭许可证经营) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2020年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
8 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 经理,执行董事 | |
2 | 财务负责人 | |
3 | 监事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 陈太强 共有11家公司 | 100.0% | 8000.0万人民币 | 2016-10-28 | |
2 | 刘勇 共有5家公司 | 100.0% | 8000.0万人民币 | 2015-11-03 | |
3 | 陈继咏 共有1家公司 | 100.0% | 6000.0万人民币 | 2018-04-03 | |
4 | 唐伟伟 共有8家公司 | 100.0% | 5971.9万人民币 | 1953-07-01 | |
5 | 唐伟伟 共有8家公司 | 100.0% | 5000.0万人民币 | 1990-09-01 | |
6 | 唐伟伟 共有8家公司 | 100.0% | 4787.45万人民币 | 1991-02-05 | |
7 | 张刚强 共有4家公司 | 100.0% | 2600.0万人民币 | 1996-07-15 | |
8 | 唐伟伟 共有8家公司 | 100.0% | 2329.99万人民币 | 1992-05-26 | |
9 | 彭国进 共有2家公司 | 100.0% | 2000.0万人民币 | 2016-03-31 | |
10 | 唐伟伟 共有8家公司 | 100.0% | 1200.0万人民币 | 1990-04-02 |
登录即可免费查看!
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 |
陈继咏
他有 6家公司 |
2018-08-10 | 在营 | |
2 |
彭国进
他有 2家公司 |
2016-03-31 | 注销 | |
3 |
徐涛
他有 2家公司 |
1989-12-31 | 在营 |
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2022-12-12 | 负责人变更 |
熊春雷
[退出]
|
陈柏
[新增]
|
2 | 2022-12-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名:陈学保,职务:董事
[退出]
姓名:陈学保,职务:经理 [退出] 姓名:熊春雷,职务:董事长 [退出] 姓名:徐涛,职务:监事 [退出] 姓名:朱洪,职务:董事 [退出] |
姓名:江晓红,职务:监事
[新增]
姓名:陈柏,职务:执行董事 [新增] 姓名:陈柏,职务:经理 [新增] |
3 | 2022-12-12 | 章程备案 |
章程备案[新增]
|
|
4 | 2022-11-15 | 章程修正案 |
章程修正案备案[新增]
|
|
5 | 2022-11-15 | 实收资本变更 |
0
|
161000.000000
|
6 | 2022-11-15 | 其他事项备案 |
武汉工业控股集团有限公司:100%
[退出]
|
武汉资产运营集团有限公司:100%
[新增]
|
7 | 2022-11-15 | 章程备案 |
|
|
8 | 2020-07-23 | 工商登记联络员备案 |
殷新宙
|
刘梦婷
|
9 | 2020-07-23 | 其他事项备案 |
武汉工业控股集团有限公司:100%
|
武汉工业控股集团有限公司:100%
|
10 | 2019-07-03 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
熊春雷(董事长)
陈学保(董事兼总经理) 朱洪(董事) 罗虹(监事) [退出] |
熊春雷(董事长)
陈学保(董事兼总经理) 朱洪(董事) 徐涛(监事) [新增] |
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
¥8670
(59条工资数据)
说明:工资水平在¥8670之间,其中拿 工资的人占比最多达到,该数据统计于该企业近一年在各网站发布的公开薪酬,仅供参考。
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 新苑商务中心办公楼装修 | 招标方 | 2018-05-16 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |