北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 深圳市前海弘富瑞盈基金管理有限公司 | 法定代表人 | 韩梅 关联25家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司 | 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业-组织管理服务-投资与资产管理 |
注册资本 | 1000.0万人民币 | ||
登记机关 | 深圳市市场监督管理局南山监管局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2015-07-29 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91440300349846922T |
注册号 | 440301113520142 | 组织机构代码 | 349846922 |
住址 | 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) | ||
经营范围 | 受托管理股权投资基金(不得从事证券投资活动,不得以公开方式募集资金开展投资活动,不得从事公开募集资金的管理业务);受托资产管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务);股权投资。^ |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 总经理,执行董事 | |
2 | 监事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | { res.NAME }} | 20.0% | 100.0万人民币 | 2022-08-10 | |
2 | { res.NAME }} | 20.0% | 100.0万人民币 | 2022-03-31 | |
3 | 深圳市前海弘富瑞盈基金管理有限公司 共有1家公司 | 5.8% | 200.0万人民币 | 2020-10-26 | |
4 | 深圳市前海弘富瑞盈基金管理有限公司 共有1家公司 | 5.69% | 410.0万人民币 | 2021-09-10 | |
5 | 深圳市前海弘富瑞盈基金管理有限公司 共有1家公司 | 5.0% | 100.0万人民币 | 2021-11-23 | |
6 | { res.NAME }} | 3.33% | 100.0万人民币 | 2021-10-18 | |
7 | { res.NAME }} | 3.33% | 100.0万人民币 | 2021-10-18 | |
8 | 深圳市前海弘富瑞盈基金管理有限公司 共有1家公司 | 2.7778% | 100.0万人民币 | 2019-03-29 | |
9 | 深圳市前海弘富瑞盈基金管理有限公司 共有1家公司 | 1.8149% | 100.0万人民币 | 2020-09-18 | |
10 | 深圳市前海弘富瑞盈基金管理有限公司 共有1家公司 | 0.9009% | 10.0万人民币 | 2021-04-25 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2021-04-20 | 监事信息 |
李春元(监事)
[退出]
|
俞采智(监事)
[新增]
|
2 | 2019-08-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
|
3 | 2017-04-25 | 章程备案 |
2017-01-17
|
2017-04-20
|
4 | 2017-04-25 | 章程备案 |
章程备案
|
章程备案
|
5 | 2017-04-25 | 经营范围变更 |
受托管理股权投资基金(不得从事证券投资活动,不得以公开方式募集资金开展投资活动,不得从事公开募集资金的管理业务)
受托资产管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务) ^ 股权投资、财务咨询 [退出] 国内贸易(不含专营、专卖、专控商品) [退出] 投资兴办实业(具体项目另行申报) [退出] |
受托管理股权投资基金(不得从事证券投资活动,不得以公开方式募集资金开展投资活动,不得从事公开募集资金的管理业务)
受托资产管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务) ^ 股权投资 [新增] |
6 | 2017-04-25 | 其他事项备案 |
姓名:电话:邮箱:
|
姓名:电话:邮箱:
|
7 | 2017-04-25 | 其他事项备案 |
工商联络员:陈宇飞
[退出]
|
工商联络员:韩梅
[新增]
|
8 | 2017-04-25 | 经营范围变更 |
一般经营项目:受托管理股权投资基金(不得从事证券投资活动,不得以公开方式募集资金开展投资活动,不得从事公开募集资金的管理业务)
受托资产管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务) 许可经营项目: 股权投资、财务咨询 [退出] 国内贸易(不含专营、专卖、专控商品) [退出] 投资兴办实业(具体项目另行申报) [退出] |
一般经营项目:受托管理股权投资基金(不得从事证券投资活动,不得以公开方式募集资金开展投资活动,不得从事公开募集资金的管理业务)
受托资产管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务) 许可经营项目: 股权投资 [新增] |
9 | 2017-02-08 | 负责人变更 |
王勇(董事)陈宇飞(董事长)陈宇飞(总经理)曹萱(董事)吴超(监事)王冰冰(监事)
[退出]
|
俞采智(监事)韩梅(总经理)韩梅(执行(常务)董事)
[新增]
|
10 | 2017-02-08 | 负责人变更 |
股东:曹萱
[退出]
其他:王勇 [退出] 监事:吴超 [退出] 董事长:陈宇飞 [退出] 股东:王勇 [退出] 总经理:陈宇飞 [退出] 监事:王冰冰 [退出] 股东:吴超 [退出] 股东:陈宇飞 [退出] 其他:曹萱 [退出] 法定代表人:陈宇飞 [退出] |
股东:
[新增]
股东: [新增] 监事:俞采智 [新增] 总经理:韩梅 [新增] 法定代表人:韩梅 [新增] 董事长:韩梅 [新增] |
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
序号 | 申请日期 | 商标 | 商标名 | 注册号 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-08-29 | 弘富瑞盈 RIGEL CAPITAL | 66884749 | 36类-金融物管 |
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |