北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:广州市益心源农业发展有限公司于2014年正式成立种植基地位于山清水秀、空气清新的广州市增城区派潭镇白水寨风景名胜区中。我司种植园区总面积约150亩建筑面积平方米。目前公司种植大棚已经达到100亩 。今年计划投资200万元兴建一个旅游生态农庄一期主体工作已经在进行当中预测2016年可投入使用。公司注册资金伍佰万元整。投资总金额约2500万现有管理人员15人其中有大专以上学历25人基本农业职工15人。分为经理部、财务部、行政部、销售部、农庄等五个部门。 ...更多
公司名称 | 广州市益心源农业发展有限公司 | 法定代表人 | 龙兆星 关联2家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所属行业 | 农、林、牧、渔业-农业-中药材种植-中药材种植 |
注册资本 | 500.0万人民币 | ||
登记机关 | 广州市增城区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2014-04-25 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91440183304499453C |
注册号 | 440125000141436 | 组织机构代码 | 304499453 |
住址 | 广州市增城区派潭镇七境村巢屋经济合作社石岩吓 | ||
经营范围 | 中药材种植;其他经济作物种植;花卉种植;林木育种;林木育苗;农业技术推广服务;农业技术咨询、交流服务;商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);花卉作物批发;贸易代理;佣金代理;收购农副产品;向游客提供旅游、交通、住宿、餐饮等代理服务(不涉及旅行社业务); |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2020年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
序号 | 股东名 | 持股比例 | 认缴出资额 |
---|---|---|---|
1 |
李
李建原
|
*** | *** |
2 |
刘
刘向良
|
*** | *** |
3 |
江
江广昌
|
*** | *** |
4 |
刘
刘向前
|
*** | *** |
5 |
李
李伟权
|
*** | *** |
6 |
廖
廖健聪
|
*** | *** |
7 |
李
李锦全
|
*** | *** |
8 |
龙
龙兆星
|
*** | *** |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 监事 | |
2 | 执行董事兼总经理 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 龙兆星 共有2家公司 | 100.0% | 10.0万人民币 | 2015-11-12 |
登录即可免费查看!
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 |
龙兆星
他有 2家公司 |
2015-11-12 | 注销 |
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2018-08-23 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
江广昌
李建原 李锦全 李伟权 廖健聪 刘向良 刘向前 龙兆星 黄艳华 [退出] 黎杰成 [退出] 黎小明 [退出] 黎旭光 [退出] 黎旭志 [退出] 谢建明 [退出] |
江广昌
李建原 李锦全 李伟权 廖健聪 刘向良 刘向前 龙兆星 |
2 | 2018-08-23 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2014-04-25 至 2018-11-19
|
2014-04-25 至
|
3 | 2018-08-23 | 驻在地址变更 |
广州市增城区派潭镇七境村巢屋经济合作社石岩吓
(临时经营场所使用证明有效期至2018年11月19日)
|
广州市增城区派潭镇七境村巢屋经济合作社石岩吓
|
4 | 2017-04-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘向前,监事,选举,
黄艳华,执行董事兼经理,选举,是 [退出] |
刘向前,监事,选举,
龙兆星,执行董事兼经理,选举,是 [新增] |
5 | 2017-04-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘向前,监事,选举,
黄艳华,执行董事兼经理,选举,是 [退出] |
刘向前,监事,选举,
龙兆星,执行董事兼经理,选举, [新增] |
6 | 2017-04-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
黄艳华(执行董事兼经理)
刘向前(监事) |
黄艳华(执行董事兼经理)
刘向前(监事) 江广昌 [新增] 黎杰成 [新增] 黎小明 [新增] 黎旭光 [新增] 黎旭志 [新增] 李建原 [新增] 李锦全 [新增] 李伟权 [新增] 廖健聪 [新增] 刘向良 [新增] 龙兆星(执行董事兼经理) [新增] 谢建明 [新增] |
7 | 2017-04-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘向前(监事)
黄艳华(执行董事兼经理) [退出] |
刘向前(监事)
龙兆星(执行董事兼经理) [新增] |
8 | 2017-04-21 | 负责人变更 |
黄艳华
[退出]
|
龙兆星
[新增]
|
9 | 2017-04-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘向前,监事,选举,
黄艳华,执行董事兼经理,选举,是 [退出] |
刘向前,监事,选举,
黄艳华,执行董事兼经理,选举, [新增] 江广昌,,, [新增] 黎杰成,,, [新增] 黎小明,,, [新增] 黎旭光,,, [新增] 黎旭志,,, [新增] 李建原,,, [新增] 李锦全,,, [新增] 李伟权,,, [新增] 廖健聪,,, [新增] 刘向良,,, [新增] 龙兆星,执行董事兼经理,选举,是 [新增] 谢建明,,, [新增] |
10 | 2015-12-08 | 财务负责人 |
财务负责人(变更前)
|
黄艳华
|
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
序号 | 申请日期 | 商标 | 商标名 | 注册号 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2015-11-27 | 御前滋选 | 18453233 | 33类-酒 | |
2 | 2015-11-27 | 御前滋选 | 18453216 | 03类-日化用品 | |
3 | 2015-09-16 | 御前滋选 | 17910216 | 30类-方便食品 |
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |