北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 江西华瀚置业发展有限公司 | 法定代表人 | 陈和平 关联7家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 其他有限责任公司 | 所属行业 | 房地产业-房地产业-房地产开发经营-房地产开发经营 |
注册资本 | 2000.0万人民币 | ||
登记机关 | 九江市浔阳区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2004-09-07 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 913604007697516047 |
注册号 | 360400210013885 | 组织机构代码 | 769751604 |
住址 | 江西省九江市浔阳区庐山南路99号三楼 | ||
经营范围 | 房地产开发,建筑、装饰工程、园林绿化;建筑材料,装饰材料,五金交电销售(以上项目涉及行政许可的须凭许可证经营)** |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2020年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
8 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 总经理,执行董事 | |
2 | 监事 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无对外投资!
截止到当前日期,暂无对外投资!
登录即可免费查看!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2022-10-11 | 经营期限(营业期限)变更 |
2004-09-07至2039-09-06
|
2004-09-07至长期
|
2 | 2022-10-11 | 其他变更 |
姓名:叶斌,职务:监事
[退出]
姓名:宋振武,职务:执行董事 [退出] 姓名:宋振武,职务:经理 [退出] |
姓名:陶建军,职务:监事
[新增]
姓名:陈和平,职务:经理 [新增] 姓名:陈和平,职务:执行董事 [新增] |
3 | 2022-10-11 | 法定代表人变更 |
宋振武
[退出]
|
陈和平
[新增]
|
4 | 2020-09-16 | 董事备案 |
职务:执行董事,姓名:宋振武,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******
职务:经理,姓名:宋振武,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:执行董事,姓名:宋振武,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事,姓名:吕舸,性别:男,证件类型:其他有效身份证件,证件号码:****** [退出] |
职务:执行董事,姓名:宋振武,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******
职务:经理,姓名:宋振武,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事,姓名:叶斌,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** [新增] |
5 | 2020-06-18 | 其他变更 |
姓名:吕舸,职务:监事
姓名:周志东,职务:执行董事 [退出] 姓名:周志东,职务:经理 [退出] |
姓名:吕舸,职务:监事
姓名:宋振武,职务:执行董事 [新增] 姓名:宋振武,职务:经理 [新增] |
6 | 2020-06-18 | 法定代表人变更 |
周志东
[退出]
|
宋振武
[新增]
|
7 | 2019-03-07 | 经营期限(营业期限)变更 |
2004-09-07至2019-07-31
|
2004-09-07至2039-09-06
|
8 | 2018-09-13 | 登记机关变更 |
九江市市场监督管理局
|
九江市
浔阳区
市场监督管理局
|
9 | 2015-09-06 | 法定代表人变更 |
证件号码:******
姓名:王亮 [退出] |
证件号码:******
姓名:周志东 [新增] |
10 | 2015-09-06 | 主要人员变更(董事会成员、监事、经理变更) |
执行董事兼总经理,吕舸
监事 王亮 [退出] |
执行董事兼总经理,吕舸
监事 周志东 [新增] |
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
序号 | 巡查日期 | 监督发现问题 | 处理情况 | 处理意见 | 属地工商所 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2015-02-12 | - | - | 正常 | 九江市工商行政管理局 |
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |