北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 信阳市宏信国有资本运营集团有限公司 | 法定代表人 | 孙良军 关联1家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 信阳市宏信国有资本控股运营有限公司 | ||
企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业-组织管理服务-投资与资产管理 |
注册资本 | 100000.0万人民币 | ||
登记机关 | 信阳市市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2016-09-07 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91411500MA3XDC3648 |
注册号 | 411500000025259 | 组织机构代码 | MA3XDC364 |
住址 | 河南省信阳市羊山新区新七大道56号 | ||
经营范围 | 国有资本投资运营,城市基础设施建设及管理维护,道路桥梁养护,园林绿化工程,房屋租赁,物业管理,建材销售,酒店管理,土地开发整理,再生能源设备生产、销售及安装,新型环保材料、机电产品的生产销售,环保工程。 |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 监事 | |
2 | 监事 | |
3 | 董事 | |
4 | 董事 | |
5 | 董事兼总经理 | |
6 | 董事 | |
7 | 监事 | |
8 | 监事 | |
9 | 财务负责人 | |
10 | 监事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 杨勇 共有2家公司 | 100.0% | 15693.0万人民币 | 1985-06-15 | |
2 | 段军礼 共有5家公司 | 100.0% | 10000.0万人民币 | 2021-07-21 | |
3 | 熊剑峰 共有1家公司 | 100.0% | 10000.0万人民币 | 2012-04-19 | |
4 | 肖辉 共有8家公司 | 100.0% | 10000.0万人民币 | 2022-07-07 | |
5 | 张彦峰 共有4家公司 | 100.0% | 10000.0万人民币 | 2021-02-01 | |
6 | 李奇 共有8家公司 | 100.0% | 10000.0万人民币 | 2022-01-14 | |
7 | 肖辉 共有8家公司 | 100.0% | 10000.0万人民币 | 2022-08-01 | |
8 | 肖辉 共有8家公司 | 100.0% | 10000.0万人民币 | 2021-08-02 | |
9 | 李奇 共有8家公司 | 100.0% | 5000.0万人民币 | 2022-04-18 | |
10 | 肖辉 共有8家公司 | 100.0% | 5000.0万人民币 | 2022-04-18 |
登录即可免费查看!
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 |
李全胜
他有 2家公司 |
2015-04-30 | 在营 |
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-10-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
孙良军
肖辉 张勇 张彦峰 李奇 樊世阔 许锐锋 张智军 郑永洁 肖运佳 [退出] |
孙良军
肖辉 张勇 张彦峰 李奇 樊世阔 许锐锋 张智军 郑永洁 王锋 [新增] |
2 | 2023-10-13 | 驻在地址变更 |
信阳市
浉河区东方红大道340号(国资委办公楼)
|
河南省
信阳市
羊山新区新七大道56号
|
3 | 2023-10-13 | 财务负责人 |
袁东升
|
徐青
|
4 | 2023-06-29 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
出资比例:100%)
信阳市财政局(出资额:100000.0000万元 [退出] |
出资比例:100%)
信阳申信发展投资集团有限公司:(出资额:100000.0000万元 [新增] |
5 | 2023-06-29 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(国有独资)
|
有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
|
6 | 2022-03-25 | 负责人变更 |
陈崇全
[退出]
|
孙良军
[新增]
|
7 | 2022-03-25 | 工商登记联络员备案 |
袁东升
|
刘一鸣
|
8 | 2022-03-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李奇
郑永洁 张智军 陈崇全 [退出] 袁奎宝 [退出] 王延中 [退出] 袁东升 [退出] 谢华 [退出] 张林军 [退出] 游锦华 [退出] 胡成林 [退出] 江涛 [退出] |
李奇
张智军 郑永洁 孙良军 [新增] 肖辉 [新增] 张勇 [新增] 张彦峰 [新增] 樊世阔 [新增] 许锐锋 [新增] 肖运佳 [新增] |
9 | 2020-06-05 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
信阳市财政局:100%
|
信阳市财政局:100%
|
10 | 2020-06-05 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
10000
|
100000.000000
(+900.0%)
|
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 信阳职业技术学院新建学生宿舍1#、2#楼附属工程项目中标候选人公示 | 招标方 | 2024-09-20 | 详情 |
2 | 信阳职业技术学院新建学生宿舍1#、2#楼附属工程项目-中标候选人公示 | 招标方 | 2024-09-20 | 详情 |
3 | 信阳职业技术学院新建学生宿舍1#、2#楼附属工程项目招标公告 | 招标方 | 2024-08-30 | 详情 |
4 | 信阳职业技术学院新建学生宿舍1#、2#楼附属工程项目-公开招标公告 | 招标方 | 2024-08-30 | 详情 |
5 | 信阳职业技术学院新建学生宿舍1#、2#楼附属工程项目-公开招标公告 | 招标方 | 2024-08-30 | 详情 |
6 | 信阳职业技术学院新建学生宿舍1#、2#楼附属工程项目招标文件预公示 | 招标方 | 2024-08-22 | 详情 |
7 | 信阳某部新营区建设项目新增项目工程见证书 | 招标方 | 2024-08-20 | 详情 |
8 | 信阳某部新营区建设项目新增项目工程-中标候选人公示 | 招标方 | 2024-08-09 | 详情 |
9 | 信阳某部新营区建设项目新增项目工程中标候选人公示 | 招标方 | 2024-08-09 | 详情 |
10 | 信阳职业技术学院新建学生宿舍1#、2#楼宿舍床铺桌椅家具采购项目成交公告 | 招标方 | 2024-08-09 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |