北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 侨城(北京)创业投资有限公司 | 法定代表人 | 薛学文 关联5家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 侨城(武汉)创业投资有限公司,华侨城中部城市发展基金管理有限公司 | ||
企业类型 | 其他有限责任公司 | 所属行业 | 金融业-资本市场服务-非公开募集证券投资基金-创业投资基金 |
注册资本 | 10000.0万人民币 | ||
登记机关 | 北京市房山区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2019-05-28 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91420111MA4K44726Y |
注册号 | 420111000741052 | 组织机构代码 | MA4K44726 |
住址 | 北京市房山区北京基金小镇大厦E座192 | ||
经营范围 | 私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动);以私募基金从事股权投资;投资管理;资产管理。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
截止目前暂无企业年报信息!
截止到当前日期,暂无企业年报信息!
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事 | |
2 | 董事长 | |
3 | 董事,经理 | |
4 | 董事 | |
5 | 监事 | |
6 | 董事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 薛学文 共有5家公司 | 100.0% | 1000.0万人民币 | 2020-05-28 | |
2 | { res.NAME }} | 20.0% | 100.0万人民币 | 2023-08-24 | |
3 | { res.NAME }} | 1.68% | 520.0万人民币 | 2023-04-25 | |
4 | 华侨城中部城市发展基金管理有限公司 共有1家公司 | - | - | 2021-06-02 | |
5 | 华侨城中部城市发展基金管理有限公司 共有1家公司 | - | - | 2021-06-02 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2022-02-07 | 住所变更 |
洪山区和平街道武汉火车站东广场综合办公楼(白云路1号)
|
北京市房山区北京基金小镇大厦E座192
|
2 | 2022-02-07 | 名称变更 |
侨城(
武汉
)创业投资有限公司
|
侨城(
北京
)创业投资有限公司
|
3 | 2021-12-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
薛学文(董事兼总经理)
李鹏程(董事) 杨剑(监事) 刘升勇(董事长) 梁兴超(董事) 李璐(董事) [退出] |
薛学文(董事兼总经理)
李鹏程(董事) 杨剑(监事) 刘升勇(董事长) 梁兴超(董事) 齐骥(董事) [新增] |
4 | 2021-10-13 | 章程备案 |
|
|
5 | 2021-10-13 | 名称变更 |
华侨城中部城市发展基金管理有限公司
|
侨城(武汉)创业投资有限公司
|
6 | 2021-10-13 | 业务范围变更 |
私募基金管理
[退出]
资产管理 [退出] 股权投资 [退出] 投资管理 [退出] 从事投融资相关咨询服务 [退出] (依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动) [退出] |
一般项目:私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)
[新增]
以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动) [新增] 融资咨询服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) [新增] |
7 | 2021-10-13 | 其他事项备案 | ||
8 | 2021-08-03 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
薛学文(董事兼总经理)
李璐(董事) 李鹏程(董事) 杨剑(监事) 李欣(董事长) [退出] 刘海军(董事) [退出] |
薛学文(董事兼总经理)
李璐(董事) 李鹏程(董事) 杨剑(监事) 刘升勇(董事长) [新增] 梁兴超(董事) [新增] |
9 | 2021-06-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李欣(董事长)
刘海军(董事) 薛学文(董事兼总经理) 李璐(董事) 李鹏程(董事) 温晓虹(监事) [退出] |
李欣(董事长)
刘海军(董事) 薛学文(董事兼总经理) 李璐(董事) 李鹏程(董事) 杨剑(监事) [新增] |
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
序号 | 申请日期 | 商标 | 商标名 | 注册号 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-10-24 | 侨城管理 QIAOCHENG TRUSTS | 67902659 | 41类-教育娱乐 | |
2 | 2022-10-24 | 侨城管理 QIAOCHENG TRUSTS | 67902597 | 42类-网站服务 |
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
序号 | 审核日期 | 网站名称 | 域名 | 网站备案/许可证号 |
---|---|---|---|---|
1 | 2022-05-23 | - | http://www.tricapital.com.cn | 京ICP备2022014821号 |
2 | 2020-12-03 | 华侨城城市发展基金 | http://tricapital.com.cn | 鄂ICP备2020021574号-1 |
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |